Feuille d'activités : Multiplier des nombres à quatre et cinq chiffres par des nombres à deux chiffres

Dans cette feuille d’activités, nous nous entraînerons à résoudre des opérations arithmétiques impliquant la multiplication de nombres positifs à quatre et cinq chiffres par des nombres à deux chiffres sans calculatrice.

Q1:

Calcule 8268×45.

Q2:

Kenza et Adrien discutent sur le façon de calculer les produits partiels pour cet algorithme.

Kenza dit qu'il faut calculer 2389×70 et 2389×6.

Adrien dit qu'il faut calculer 2389×7 et 2389×6.

Qui a vu juste?

  • AAdrien
  • BKenza

Q3:

Calcule 4175×81.

Q4:

Calcule 17389×23.

Q5:

Calcule 79359×18.

Q6:

Calcule 47253×88.

Q7:

Calcule 34625×86.

Q8:

Calcule 61936×12.

Q9:

Calcule 57839×51.

Q10:

Calcule 48268×7.

Q11:

Calcule 6183×98.

Q12:

Utilise <, = ou > pour compléter ce qui suit: 71×1000660×100.

  • A=
  • B<
  • C>

Q13:

Complète les relations suivantes: 9×6×1000=×1000=.

  • A54; 54‎ ‎000
  • B54; 5‎ ‎400
  • C63; 54‎ ‎000
  • D60, 15
  • E6; 54‎ ‎000

Q14:

Le prix d’un vélo est égal à 1‎ ‎000 fois le prix d’un crayon. Le crayon coûte 72 piastres. Détermine le prix du vélo en piastres.

Q15:

Un homme a acheté une encyclopédie de 1‎ ‎000 pages où chaque page possède 14 lignes. Combien de lignes y a-t-il dans l'encyclopédie?

Q16:

Un kilogrammes correspond à 1‎ ‎000 grammes. À combien de grammes correspondent 67 kilogrammes?

Q17:

Si le prix d'une télévision est de 1000livreségyptiennes, alors quel est le prix de 56 télévisions?

Nagwa utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En savoir plus sur notre Politique de Confidentialité.