El portal ha sido desactivado. Comuníquese con el administrador de su portal.

Hoja de actividades de la lección: Multiplicar un número de cuatro dígitos por un número de dos dígitos Matemáticas • Quinto grado

En esta hoja de actividades, vamos a practicar cómo multiplicar un número de cuatro dígitos por un número de dos dígitos

P1:

Evalúa 2532×16 usando el método de productos parciales.

P2:

Halla el resultado de la siguiente multiplicación.

P3:

Observa detenidamente este problema de multiplicación: 9284×655704278520334224

¿Cuál es el dígito que falta?

P4:

Alfredo y Cecilia quieren resolver la multiplicación 3425×18. Usan este método:

  • Primero, Alfredo multiplica 3‎ ‎425 por 6.
  • Después, Cecilia duplica el resultado de Alfredo.
  • Por último, Alfredo suma el número que obtuvo al número que obtuvo Cecilia.

Rellena los espacios en blanco: Su método dio una respuesta de .

  • Acorrecta, 41‎ ‎100
  • Bcorrecta, 61‎ ‎650
  • Cincorrecta, 41‎ ‎100
  • Dincorrecta, 20‎ ‎550
  • Eincorrecta, 61‎ ‎650

P5:

Ana quiere hallar 7286×49 completando el siguiente diagrama de área con productos parciales. Sin embargo, uno de sus productos parciales es incorrecto.

Rellena los espacios en blanco para describir cómo debe corregir su error: Debe cambiar por .

  • A240, 2‎ ‎400
  • B80‎ ‎000, 8‎ ‎000
  • C720,7‎ ‎200
  • D1‎ ‎800, 18‎ ‎000
  • E3‎ ‎200, 32‎ ‎000

¿Cuál es la respuesta de 7286×49?

Esta lección incluye 13 preguntas adicionales y 153 variaciones de preguntas adicionales para suscriptores.

Nagwa usa cookies para asegurarse de que disfrutes de la mejor experiencia en nuestro sitio web. Descubrir más acerca de nuestra Política de privacidad.